Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Математика / Конспекты / Конспект урока на тему Умножение числа на произведение 2 четверть

Конспект урока на тему Умножение числа на произведение 2 четверть



Внимание! Сегодня последний день приёма заявок на
Международный конкурс "Мириады открытий"
(конкурс сразу по 24 предметам за один оргвзнос)


  • Математика

Поделитесь материалом с коллегами:

Класс: 4

Предмет: математика

Дата: 16.11.15

Тема: Умножение числа на произведение

Цели: познакомить учащихся со способами умножения числа на произведение; учить использованию рациональных способов вычислений; совершенствовать вычислительные навыки..


Ход урока


Этапы урока

Действие учителя

Действие учащихся

  1. Орг.момент.

Приветствие учащихся. Проверка наличия принадлежности

Приветствуют учителя

  1. Проверка домашнего задания


3 2-я строчка

80 007*6=480 042

903 400+1 789=905 189



5 задача.

С трикотажной фабрики на склад отправили 100 коробок с детскими футболками по 35 штук в каждой и 10 коробок с мужскими футболками по 42 штуки в каждой. Каких футболок отправили больше и на сколько штук?

Решение:

  1. 35*100=3500 д.ф

  2. 42*10=420 м.ф

  3. 3500-420=3080

Ответ: детских ф. на 3080 больше чем мужских.


  1. Актуализация опорных знаний, умений и навыков



Устный счет № 1.стр 105.



Повторяем переместит.св-во умнож и сочет.св.во сложения.

От перестановки множителей произведение не меняется.

Умножить данное число на данное произведение двух чисел – это то же самое, что умножить данное число на первый множитель, и полученный результат умножить на второй множитель.

a · (b · с) = (а · b) · с = (с · а) · b

Чтобы к сумме двух чисел прибавить третье число можно к первому числу прибавить сумму второго и третьего числа.

(a + b) + c = a + (b + c)



  1. Новая тема

3 с комментированием


15*(2*3)=90

(15*2)*3=90

(3*15)*2=90

36*(25*4)=3600

(36*25)*4=

(4*36)*25=

14*(8*5)=

560

(14*8)*5

(5*14)*8

2*(18*5)=

180

(2*18)*5=

(5*2)*18


35*(4*2)=

280

(35*4)*2=

(2*35)*4=






20*(98*5)=

9 800

(20*98)*5=

(5*20)*98=




4*(28*25)=

2800

(4*28)*25=

(25*4)*28=




(25*29)*(4*3)=8700



  1. Закрепление материала

4 а

(5*8)*12=480 (мест)

(12*5)*8=480 (мест)



4б)

1-й способ:

  1. 10*20=200(к.)-в коробке

  2. 200*30=6 000 (к.) –всего

2-й способ:

  1. 10*30=300(уп)-в машине

  2. 300*20=6 000(к.) -всего


  1. Самостоятельная работа

7.

зеленый деревянный кубик с ребром 3 см распилили на кубики с ребром 1 см. сколько получилось кубиков, окрашенных с трех сторон? с двух сторон? с одной стороны

решение:

Получается что у нас будет 3*3*3=27 кубиков
8 с трёх сторон
12 с двух сторон
6 с одной стороны
и 1 незакрашенный


  1. Задание на дом

5, стр 106


  1. Подведение итогов урока

Что я сегодня закрепил(а)_______________________________________________

Что я сегодня вспомнил(а)______________________________________________

Я еще не умею_________________________________________________________








57 вебинаров для учителей на разные темы
ПЕРЕЙТИ к бесплатному просмотру
(заказ свидетельства о просмотре - только до 11 декабря)


Автор
Дата добавления 23.02.2016
Раздел Математика
Подраздел Конспекты
Просмотров81
Номер материала ДВ-478473
Получить свидетельство о публикации
Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх