Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Начальные классы / Конспекты / Конспект урока по математике на тему "Умножение на двузначное число" (3 класс)

Конспект урока по математике на тему "Умножение на двузначное число" (3 класс)


  • Начальные классы

Поделитесь материалом с коллегами:

hello_html_22c99709.gifhello_html_m20790184.gifТехнологическая карта урока.

Тема:

Умножение на двузначное число

Тип урока:

Урок отработки и рефлексии

Цели:

Развитие умений умножать на двузначные числа

Планированный результат.

Личностные результаты:

Предметные результаты:

Метапредметные результаты:

Фиксирование и преодоление затруднений при выполнении умножении на 4.

Развитие мотивов учебной деятельности;

Развитие навыков конструктивного сотрудничества со сверстниками и учителем.

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижений планируемых результатов по всем учебным программам.

Оценивается способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий,

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия.

Ход урока.

Этап

Деятельность учителя

Деятельность учащихся

Самоопределение к деятельности.

Организационный момент.















Актуализация знаний и целепологание













































































































































































4.









































































































Физкультминутка













Рефлексия.




-Внимание! Проверь, дружок,

Готов ли ты начать урок.

Все ль на месте, все ль в порядке?

Книги, ручка и тетрадки?

Здравствуйте , ребята! Садитесь. Меня зовут Наталия Сергеевна и я проведу у вас урок.





В тетрадях запишите число, классная работа. Сегодня 22 апреля.

А сейчас давайте с вами повторим разрядный состав чисел. У вас на партах лежат листочки. Я буду вам давать пример,а вы должны зачеркнуть правильный ответ:

1)Представьте число 12 в виде суммы разрядных слагаемых

2)Представьте число 89 в виде суммы разрядных слагаемых

3)Представьте сумму разрядных слагаемых 27 и 13

4) Представьте произведение чисел 2 и 10

5) Представьте произведение чисел 5 и 8

6) представьте число 48 в виде суммы разрядных слагаемых

7) Представьте произведение чисел 4 и 9

8) представьте число 39 в виде суммы разрядных слагаемых

Закончили. Отложите листочки на край парты.

Посмотрите на слайд.

25*3 24*6 25*12

27*6 17*2 20*5 34*4

Какое выражение вы считаете лишним?

А умеете ли вы вычислять примеры 1 группых?

Давайте попробуем.

Теперь вернемся к лишнему выражению. Умеете ли вы находить такие выражения?

Кто уже догадался чем мы будем заниматься на сегодняшнем уроке?

Давайте рассмотрим рис на стр 122. рассмотрите запись и скажите как представили число 12?

А что обозначает число 2?а 10?

А как выполняется умножение?



А как мы умножаем на 10?

И сколько получилось?

Чтобы узнать значение выражения, что сделали 3 действием?

Ребята при умножении на 2-значное число удобнее выполнять такую запись столбиком.

Первый множитель умножаем на кол-во едениц второго множителя,т.е. 2*5,пишем 0 под еденицами,1 в уме. Умножаем еденицы на десятки,2 *2, и еще 1 в уме,получилось 5,записываем под десятками.

1 множитель умножаем на кол-во десятков второго множителя,т.е. 1*5,получится 5 записываем под десятками,затем умножает 1 на 2,получаемся 2,записываем под сотнями. Потом полученные результаты складываем и у нас получилось число 300.

Давайте прочитаем правило.

А теперь расскажите как выполняемся умножение в №2



















Как вы думаете мы научились выполнять умножение на 2-значное число?

Правильно,мы это только увидели,а теперь давайте давайте попробуем сами. Выполняем №3 1 столбик.

31 16 23

*32 *14 *18

992 224 414

Второй столбик выполняем самостоятельно в парах.

62*11=682

27*27=729

11*89=979

Такие ли у вас получились ответы? Молодцы

Выполняем №5

В 17 ящиках по 12 кг печенья и в 15 ящиках по 20 кг печенья. Сколько килограммов печенья во всех ящиках?

О чем говорится в задаче?

Сколько разных видов ящиков было с печеньем?

По сколько кг было в 17 ящиках?

По сколько кг было в 15 ящиках?

Что нужно узнать в задаче?

Составим краткую запись

Кол-во печенья в одном ящике

Кол-во ящиков

Всего кг печения

12 кг

17 штук

?

20 кг

15 штук

?

Как покажем главный вопрос?

Можем ли мы сразу ответить на вопрос задачи??

Почему?

А можем узнать сколько всего кг печенья в 17 ящиках?

Каким действием?

Что умножать?



А теперь можем ответить на главный вопрос?

А можем узнать сколько кг печенья было в 15 ящиках?

Каким действием?

Что умножать?

Ну а теперь-то мы сможем ответить на главный вопрос?

Каким действием?

Что будем складывать?

А теперь запишем решение.

Как будет звучать ответ? записываем полностью.

Выполним №4 пункт 1

Найдите площадь прямоугольника длинны сторон которого 15 см и 12 см.

О какой геометрической фигуре идет речь ?

Охарактеризуйте прямоугольник

Что означают число 15 см и 12 см?

А как их по другому называют?

Запишем условие.

Длинна-15см

Ширина-12см

S- ? См

Как покажем вопрос?

В каких единицах измеряется площадь?

Как найти площадь прямоугольника?

Ответ записываем полность

Теперь немного разомнемся:

Быстро встали, улыбнулись,

Выше-выше подтянулись.

Ну-ка плечи распрямите,

Поднимите, опустите.

Вправо, влево повернитесь,

Рук коленями коснитесь.

Сели, встали, сели, встали,

И на месте побежали.     

Учится с тобою молодёжь

Развивать и волю, и смекалку.

Выполняем Самостоятельно №3

(3-4 )столбик

Что мы нового сегодня узнали на уроке?

Чему научились?

А достигли ли мы поставленных целей?

Молодцы



Проверяют готовность к уроку.







Садятся за свои места.

























46

8*10

40

45

50

2+10

27+13

40+6

20

30+9

40+8

80+9

































25*12

да





нет













В виде суммы разряд. слагаемых 2 и 10

Кол-во едениц, кол-во десяток

Сначало умножаем на кол-во единиц 25*2=50, затем 25*10 (кол-во десяток)

К числу приписываем 0

250

250+50=300



































19 (29) умножить на 35(24). Сначало умножаем 1 множитель на кол-во едениц второго множителя, т.е 5*9(4*9), 5(6) пишем под единицами 4(3) в уме.Затем умножаем десяток,5*1(4*2) и еще 4 (3) в уме,получается 9(11),пишем под десятками.

Затем первый множитель умножаем на кол-во десятков второго множителя,т.е. 3*9(2*9) 7(8) пишем под десятками 2(1) в уме.,теперь умножаем десятки,3 *1(2*2) и еще 2(1) в уме,получится 5,пишем под сотнями. Полученные результаты складывает 95+570=665 (116+580=696)



нет

























да













О печенье и ящиках



17 ящиков и 15 ящиков



По 12 кг

По 20 кг

Всего кг печенья во всех ящиках











В кружочек обведем

Нет

Мы не знаем сколько всего было кг в 17 ящиках и 15



Да



Умножением

Умножить кол-во кг в одном ящике на кол-во ящиков

Нет











Да



+

Кол-во в одном виде ящиков и в другом.



Ответ: 504 кг печенье всего было в ящиках.









Прямоугольник



4 стороны,4 угла,все углы прямые

Длинны сторон

Ширина и длинна









Обведем в кружочек

Квадратных см

15 см* 12см=180 (см)

Ответ : S=180 см


















Автор
Дата добавления 11.01.2016
Раздел Начальные классы
Подраздел Конспекты
Просмотров231
Номер материала ДВ-325101
Получить свидетельство о публикации

Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх