Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Математика / Презентации / Презентация по математика на тему "Ауызша есептеулер"

Презентация по математика на тему "Ауызша есептеулер"

  • Математика
Математикалық жарыс Ауызша есептеулер
 10*10 +11*11+12*12+13*13+14*14 365 Суреттін тақтасындағы есеп
№1. 11-ГЕ КӨБЕЙТУ Цифрлардың қосындысы 10-нан аспайтын екі таңбалы санды 11-...
№2.22,33 ..., 99-ға көбейту. Екі таңбалы сандарды 22,33,...,99-ға көбейту үші...
№3. 50-ге көбейту және бөлу Санды 50-ге көбейту үшін, осы санды 2-ге бөліп, 1...
№4. 50 таяу және 50-дең үлкен сандарды квадраттау Х=50+а, бұл жерде а-х-тің 5...
1 из 7

Описание презентации по отдельным слайдам:

№ слайда 1 Математикалық жарыс Ауызша есептеулер
Описание слайда:

Математикалық жарыс Ауызша есептеулер

№ слайда 2
Описание слайда:

№ слайда 3  10*10 +11*11+12*12+13*13+14*14 365 Суреттін тақтасындағы есеп
Описание слайда:

10*10 +11*11+12*12+13*13+14*14 365 Суреттін тақтасындағы есеп

№ слайда 4 №1. 11-ГЕ КӨБЕЙТУ Цифрлардың қосындысы 10-нан аспайтын екі таңбалы санды 11-
Описание слайда:

№1. 11-ГЕ КӨБЕЙТУ Цифрлардың қосындысы 10-нан аспайтын екі таңбалы санды 11-ге көбейту үшін,ойша санның цифрларының ортасын ашып арасына екі цифрдің қосындысын қою керек. Мысалдар: 72*11=7 (7+2) 2= 792 35*11=3 (3+5) 5= 385. Цифрлардың қосындысы 10-ға тең немесе 10 асатын екі таңбалы санды 11-ге көбейту үшін,ойша санның цифрларының ортасын ашып арасына екі цифрдің қосындысын қою керек, одан кейін бірінші санға 1-ді қосып, ал екінші және соңғы(үшінші санды) сол беті қалдыру керек. Мысал: 94*11=9 (9+4) 4= 9(13)34=1034.

№ слайда 5 №2.22,33 ..., 99-ға көбейту. Екі таңбалы сандарды 22,33,...,99-ға көбейту үші
Описание слайда:

№2.22,33 ..., 99-ға көбейту. Екі таңбалы сандарды 22,33,...,99-ға көбейту үшін ,осы көбейткішті бір таңбалы санмен (2 ден 9-ға дейін) 11-дің көбейтіндісі түрінде келтіру керек,яғни 44=4*11; 55=5*11 және т.с.с.Одан кейің алғашқы екі санның көбейтіндісің 11-ге көбейту керек. 24*22=24*2*11=48*11=528 23*33=23*3*11=69*11=759 18*44=18*4*11=792.

№ слайда 6 №3. 50-ге көбейту және бөлу Санды 50-ге көбейту үшін, осы санды 2-ге бөліп, 1
Описание слайда:

№3. 50-ге көбейту және бөлу Санды 50-ге көбейту үшін, осы санды 2-ге бөліп, 100-ге көбейту керек. Мысалдар: 432*50=(432:2)*100=21600 848-50=848:2*100=42400. Санды 50-ге бөлу үшін, осы санды 100-ге бөліп , 2-ге көбейту керек. 21600:50=21600:100*2=432 42400:50=42400:100*2=848.

№ слайда 7 №4. 50 таяу және 50-дең үлкен сандарды квадраттау Х=50+а, бұл жерде а-х-тің 5
Описание слайда:

№4. 50 таяу және 50-дең үлкен сандарды квадраттау Х=50+а, бұл жерде а-х-тің 50-дең артылғаны. Х=(50+а)²=2500+100а+а²=(25+а)*100+а²= =(25+х-50)*100+а²= (х-25)*100+а². Алгоритм: 1)Берілген саннаң 25-ті азайт; 2)Осы нәтиженің жанына екі цифрмен 50-ден артылғанды квадраттап жаз. 58²=3364 Түсіндірүі: 1)58-25=33, 8²=64,58²=3364. 2)64²=4096 64-25=39, 64-50=14, 14²=196 1 64²=3996= 4096

Автор
Дата добавления 28.01.2016
Раздел Математика
Подраздел Презентации
Просмотров89
Номер материала ДВ-388517
Получить свидетельство о публикации

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх