Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Свидетельство о публикации

Автоматическая выдача свидетельства о публикации в официальном СМИ сразу после добавления материала на сайт - Бесплатно

Добавить свой материал

За каждый опубликованный материал Вы получите бесплатное свидетельство о публикации от проекта «Инфоурок»

(Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-60625 от 20.01.2015)

Инфоурок / Математика / Презентации / Презентация по математике на тему " Способы умножения"(5класс)
ВНИМАНИЮ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ: согласно Федеральному закону № 313-ФЗ все педагоги должны пройти обучение навыкам оказания первой помощи.

Дистанционный курс "Оказание первой помощи детям и взрослым" от проекта "Инфоурок" даёт Вам возможность привести свои знания в соответствие с требованиями закона и получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца (180 часов). Начало обучения новой группы: 28 июня.

Подать заявку на курс
  • Математика

Презентация по математике на тему " Способы умножения"(5класс)

библиотека
материалов
Способы умножения. Выполнил ученик 5б класса Фокин Кирилл Учительница: Нафико...
Введение. Во все времена математика была и остается одним из основных предмет...
Цель исследования: Изучить способы умножения, для производства которых  доста...
Этот способ покажу на примере 47 * 35: Умножение чисел по способу русских кр...
Индийский способ умножения Американцам он настолько понравился, что они его д...
Египетский способ умножения Обозначения чисел, которые использовались в древн...
- запишем числа на одной строчке, проведём между ними вертикальную черту; -...
«Метод решетки». Для умножения чисел Мухаммед из Хорезма предлагал «метод реш...
Умножение на 4 и на 8. На 4 можно умножать таким образом: данное число два ра...
Умножение на 5. Для того, чтобы умножать число на 5, надо это число разделить...
Умножение на 9. Чтобы умножать число на 9, его надо сначала умножать на 10, п...
Умножение на 11. А) Число умножать на 10 и прибавить это же число: 567 * 11 =...
Для умножения трёхзначных чисел на 11 так же можно умножить трёхзначное или ч...
Умножения двузначного числа на 111  полезно запомнить  35∙111=3885 Мы видим,...
Умножение на 25. Для того, чтобы число умножать на 25, данное число делим на...
Умножение на 125. Для того, чтобы число умножать на 125, данное число делим н...
Заключение. Я знаю, что существуют много интересных способов вычислений. И я...
Процентная статистика для чего нужно уметь считать 1. Как думают учащиеся для...
При изучении каких школьных предметов тебе понадобится правильно считать? Мат...
Знаешь ли ты приемы быстрого счета? Математика
Применяешь ли ты приемы быстрого счета? Математика
Хотели бы вы узнать приемы быстрого счета, чтобы быстро решать? Математика
Литература. Перельман.Я.И. Живая математика.-М.:Астрель:АСТ, 2005 Балаян.Э.Н....
Спасибо за внимание. Математика
24 1

Подайте заявку сейчас на любой интересующий Вас курс переподготовки, чтобы получить диплом со скидкой 50% уже осенью 2017 года.


Выберите специальность, которую Вы хотите получить:

Обучение проходит дистанционно на сайте проекта "Инфоурок".
По итогам обучения слушателям выдаются печатные дипломы установленного образца.

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ КУРСОВ

Описание презентации по отдельным слайдам:

№ слайда 1 Способы умножения. Выполнил ученик 5б класса Фокин Кирилл Учительница: Нафико
Описание слайда:

Способы умножения. Выполнил ученик 5б класса Фокин Кирилл Учительница: Нафикова Т. Г. Математика

№ слайда 2 Введение. Во все времена математика была и остается одним из основных предмет
Описание слайда:

Введение. Во все времена математика была и остается одним из основных предметов в школе, потому что математические знания необходимы всем людям. Не каждый школьник, обучаясь в школе, знает, какую профессию он выберет в будущем, но каждый понимает, что математика необходима для решения многих жизненных задач: расчеты в магазине, оплата за коммунальные услуги, расчет семейного бюджета и т.д. Кроме того, всем школьникам необходимо сдавать экзамены в 9-м классе и в 11-м классе, а для этого, обучаясь с 1-го класса, необходимо качественно осваивать математику и прежде всего, нужно научиться считать.          Устный счет – гимнастика для ума. Счет в уме является самым древним способом вычисления. Освоение вычислительных навыков развивает память и помогает усваивать предметы математического цикла. Существует много приемов упрощения арифметических действий. Я хочу остановиться на способах умножения, для производства которых достаточно устного счета или применения карандаша, ручки и бумаги. Мотивацией для выбора темы послужило желание продолжения формирования вычислительных навыков, умения быстро и чётко находить результат математических действий. Правила и приёмы вычислений не зависят от того, выполняются они письменно или устно. Однако, владение навыками устных вычислений представляет большую ценность не потому, что в быту ими пользуются чаще, чем письменными выкладками. Это важно ещё и потому, что они ускоряют письменные вычисления, приобретают опыт рациональных вычислений, дают выигрыш в вычислительной работе. На уроках математики приходится, много делать устных вычислений и когда учитель показал нам приём быстрого умножения на числа 11 у меня возникла идея, а существуют ли ещё приёмы быстрого вычисления. Я поставил перед собой задачу, найти и опробовать другие приёмы быстрого вычисления. Математика

№ слайда 3 Цель исследования: Изучить способы умножения, для производства которых  доста
Описание слайда:

Цель исследования: Изучить способы умножения, для производства которых  достаточно устного счета или применения карандаша и бумаги; Помочь себе и товарищам овладеть в совершенстве вычислительными навыками, и при этом, развивая память и внимание; совершенствовать исследование и поисковые навыки учащихся. В соответствии с поставленной целью были определены задачи: 1.Исследовать, применяют ли школьники приемы умножения. 2.Изучить старинные способы умножения, которые можно использовать, упрощая вычисления. 3.Составить памятку для учащихся 5-6 классов для применения приемов быстрого счета. Математика

№ слайда 4 Этот способ покажу на примере 47 * 35: Умножение чисел по способу русских кр
Описание слайда:

Этот способ покажу на примере 47 * 35: Умножение чисел по способу русских крестьян. 188 + 3008 = 3196 Математика

№ слайда 5 Индийский способ умножения Американцам он настолько понравился, что они его д
Описание слайда:

Индийский способ умножения Американцам он настолько понравился, что они его даже так и назвали «Американский способ». Однако им пользовались жители Индии еще в VI в. н. э., и правильнее его назвать «индийским способом». Перемножить два каких - либо двузначных числа, скажем 23 на 12. Я сразу пишу, что получится. х23 12 276 Вы видите: очень быстро получен ответ. Но как он получен? Первый шаг: х23 говорю: «2 х 3 = 6» 12 …6 Второй шаг: х23 говорю: « 2 х 2 + 1 х 3 = 7» 12 .76 Третий шаг: х23 говорю: «1 х 2 = 2». 12 пишу 2 левее цифры 7 276 получаем 276. Математика

№ слайда 6 Египетский способ умножения Обозначения чисел, которые использовались в древн
Описание слайда:

Египетский способ умножения Обозначения чисел, которые использовались в древности, были более или менее пригодны для записи результата счета. А вот выполнять арифметические действия с их помощью было очень сложно, особенно это касалось действия умножения (попробуй, перемножь: ξφß*τδ).  Выход из этой ситуации нашли египтяне, поэтому способ получил название египетского. Они заменили умножение на любое число - удвоением, то есть сложением числа с самим собой. Пример: 34 ∙ 5=34∙ (1 + 4) = 34∙ (1 + 2 ∙ 2) = 34 ∙ 1+ 34 ∙ 4. Т. к. 5 = 4 + 1, то для получения ответа оставалось сложить числа, стоящие в правом столбике против цифр 4 и 1 , т. е. 136 + 34 = 170. Математика

№ слайда 7 - запишем числа на одной строчке, проведём между ними вертикальную черту; -
Описание слайда:

- запишем числа на одной строчке, проведём между ними вертикальную черту; - левое число будем делить на 2, правое – умножать на 2 (если при делении возникает остаток, то остаток отбрасываем); - деление заканчивается, когда слева появится единица - вычёркиваем те строчки, в которых стоят слева чётные числа; - далее оставшиеся справа числа складываем – это результат; 35 + 70 + 140 + 280 + 1120 = =1645. Математика

№ слайда 8 «Метод решетки». Для умножения чисел Мухаммед из Хорезма предлагал «метод реш
Описание слайда:

«Метод решетки». Для умножения чисел Мухаммед из Хорезма предлагал «метод решетки», который, пожалуй, проще, чем применяемый в школе. Пусть надо умножить 12 на 987. Начертим таблицу, и запишем над ней число 987 слева направо, а слева от нее – число 12 снизу вверх. Математика

№ слайда 9 Умножение на 4 и на 8. На 4 можно умножать таким образом: данное число два ра
Описание слайда:

Умножение на 4 и на 8. На 4 можно умножать таким образом: данное число два раза умножаем на 2. Например, 43*4= 86*2= 176 Когда умножаем на 8, то данное число 3 раза умножаем на 2. 123*8 = 246*4 = 492*2 = 984 Математика

№ слайда 10 Умножение на 5. Для того, чтобы умножать число на 5, надо это число разделить
Описание слайда:

Умножение на 5. Для того, чтобы умножать число на 5, надо это число разделить на 2 и полученному результату приписать 0: 86 * 5 = 430 Если же число не делится на 2, то к неполному частному добавляем 5: 49*5 = 245 Математика

№ слайда 11 Умножение на 9. Чтобы умножать число на 9, его надо сначала умножать на 10, п
Описание слайда:

Умножение на 9. Чтобы умножать число на 9, его надо сначала умножать на 10, потом из полученного числа вычисть данное число. 345 * 9 = 3450 – 345= 3 105 Математика

№ слайда 12 Умножение на 11. А) Число умножать на 10 и прибавить это же число: 567 * 11 =
Описание слайда:

Умножение на 11. А) Число умножать на 10 и прибавить это же число: 567 * 11 = 5670 + 567= 6237 Б) Если двузначное число умножаем на 11, то между цифрами этого числа вставить сумму цифр этого числа: 34 * 11= 3(3+4)4= 374 78 * 11 = 7 (3+8) 8 = 818 Математика

№ слайда 13 Для умножения трёхзначных чисел на 11 так же можно умножить трёхзначное или ч
Описание слайда:

Для умножения трёхзначных чисел на 11 так же можно умножить трёхзначное или четырёхзначное число на 10 и к произведению прибавить это же число, т.е. употребить первый из рассмотренных приёмов умножения на 11. Познакомимся с приёмом умножения трёхзначного числа на 11 при помощи второго способа, он вытекает из письменного приёма умножения на 11. 758∙11=8338. справа нужно записать число единиц множимого, т.е 8, затем к 8 прибавить следующее за ним слева число 5; 5 + 8 = 13; запишем 3, а 1 держим в уме. далее 1 в уме прибавляем к 5 и складываем со следующим числом слева, с 7; 6 + 7 = 13, 3 пишем, а 1 добавим к 7, получим 8. Можно этот приём применять и для четырёх- пятизначных чисел (и с большим числом знаков) 137542∙11=1512962 При известной сноровке такой приём умножения на 11 может быть полезен. Умножения двузначного числа на 111 так же полезно запомнить 35∙111=3885 Мы видим, что по краям стоят числа 3 и 5 , а посредине повторяются дважды сумма цифр 3 и 5. Также можно рассмотреть приём умножения двузначного числа на 1111: 52∙1111=57772 Умножения трёхзначных чисел на 11 Математика

№ слайда 14 Умножения двузначного числа на 111  полезно запомнить  35∙111=3885 Мы видим,
Описание слайда:

Умножения двузначного числа на 111  полезно запомнить  35∙111=3885 Мы видим, что по краям стоят числа 3 и 5 , а посредине повторяются дважды сумма цифр 3 и 5. Также можно рассмотреть приём умножения двузначного числа на 1111:   52∙1111=57 Математика

№ слайда 15 Умножение на 25. Для того, чтобы число умножать на 25, данное число делим на
Описание слайда:

Умножение на 25. Для того, чтобы число умножать на 25, данное число делим на 4 и умножаем на 100. 44 * 25 = 1100 36 * 25 = 900 Если же число не делится нацело на 4, то поступаем таким образом: находим неполное частное и остаток от деления на 4, потом этот остаток умножаем на 25 и к неполному частному приписываем полученное произведение. 65 * 25 = 1625 (ост 1, 1*25= 25) 34*25 = 850 (ост 2, 2* 25=50) 67*25 = 1675 ( ост 3, 3*25 = 75) Математика

№ слайда 16 Умножение на 125. Для того, чтобы число умножать на 125, данное число делим н
Описание слайда:

Умножение на 125. Для того, чтобы число умножать на 125, данное число делим на 8 и умножаем на 1000. 328*125= 41000 256 * 125=32000 Математика

№ слайда 17 Заключение. Я знаю, что существуют много интересных способов вычислений. И я
Описание слайда:

Заключение. Я знаю, что существуют много интересных способов вычислений. И я соберу целою коллекцию таких примеров рационального вычисления. Математика

№ слайда 18 Процентная статистика для чего нужно уметь считать 1. Как думают учащиеся для
Описание слайда:

Процентная статистика для чего нужно уметь считать 1. Как думают учащиеся для чего нужно уметь считать? Математика

№ слайда 19 При изучении каких школьных предметов тебе понадобится правильно считать? Мат
Описание слайда:

При изучении каких школьных предметов тебе понадобится правильно считать? Математика

№ слайда 20 Знаешь ли ты приемы быстрого счета? Математика
Описание слайда:

Знаешь ли ты приемы быстрого счета? Математика

№ слайда 21 Применяешь ли ты приемы быстрого счета? Математика
Описание слайда:

Применяешь ли ты приемы быстрого счета? Математика

№ слайда 22 Хотели бы вы узнать приемы быстрого счета, чтобы быстро решать? Математика
Описание слайда:

Хотели бы вы узнать приемы быстрого счета, чтобы быстро решать? Математика

№ слайда 23 Литература. Перельман.Я.И. Живая математика.-М.:Астрель:АСТ, 2005 Балаян.Э.Н.
Описание слайда:

Литература. Перельман.Я.И. Живая математика.-М.:Астрель:АСТ, 2005 Балаян.Э.Н.1001 олимпиадная и занимательная задачи по математике. -3-е изд. – Ростов н/д:Феникс,2005 Чупиков П.В. Математика: Школьные олимпиады: Методическое пособие.5-6 классы.- М.: ЭНАС,2004 Фарков А.В.Математика.Олимпиады в школе.5-11 класс. – 4-е изд. –М.:Айрис-пресс,2005. Математика

№ слайда 24 Спасибо за внимание. Математика
Описание слайда:

Спасибо за внимание. Математика


Подайте заявку сейчас на любой интересующий Вас курс переподготовки, чтобы получить диплом со скидкой 50% уже осенью 2017 года.


Выберите специальность, которую Вы хотите получить:

Обучение проходит дистанционно на сайте проекта "Инфоурок".
По итогам обучения слушателям выдаются печатные дипломы установленного образца.

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ КУРСОВ

Автор
Дата добавления 25.08.2015
Раздел Математика
Подраздел Презентации
Просмотров772
Номер материала ДA-015604
Получить свидетельство о публикации
Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх