Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Математика / Презентации / Презентация по теме Сложный -простой устный счёт

Презентация по теме Сложный -простой устный счёт

  • Математика

Поделитесь материалом с коллегами:

Сложный простой устный счет Учитель математики МБОУ « СОШ №44» г. Кургана Мас...
Цель работы: Установить рациональные приемы устного счета для облегчения вычи...
Результаты опроса :
Результаты опроса :
Четыре интересных приема Прием умножения чисел на 11. 34x11=374 45x11=495 25...
Метод дополнения до 100 98*97=…. | | 2 3 добавляем число, недостающее до 100...
Метод дополнения до 50 462=(25-4)*100+42=2100+16=2116 532=(25+3)*100+32=2809
  Как найти квадрат числа, оканчивающегося на 5?
Заключение В результате проведенных наблюдений удалось: 1.сформулировать 4 сп...
Литература 1. Элективный курс "Приемы устного счета" Егорова О.В., фестиваль...
1 из 10

Описание презентации по отдельным слайдам:

№ слайда 1 Сложный простой устный счет Учитель математики МБОУ « СОШ №44» г. Кургана Мас
Описание слайда:

Сложный простой устный счет Учитель математики МБОУ « СОШ №44» г. Кургана Маслова М.В.

№ слайда 2 Цель работы: Установить рациональные приемы устного счета для облегчения вычи
Описание слайда:

Цель работы: Установить рациональные приемы устного счета для облегчения вычислений. Задачи исследовательской работы: 1.Наблюдение за числами для установления закономерностей. 2.Исследование приемов устного счета для выделения основных и необходимых для работы. 3.Выяснение возможностей их практического применения для учащихся. 4.Проведение опроса среди учащихся о нужности такого исследования. 5.Предполагается составление памятки для некоторых вычислений.  

№ слайда 3 Результаты опроса :
Описание слайда:

Результаты опроса :

№ слайда 4 Результаты опроса :
Описание слайда:

Результаты опроса :

№ слайда 5 Четыре интересных приема Прием умножения чисел на 11. 34x11=374 45x11=495 25
Описание слайда:

Четыре интересных приема Прием умножения чисел на 11. 34x11=374 45x11=495 25 х 11 = 2 _ 5 25 х 11 = 275

№ слайда 6 Метод дополнения до 100 98*97=…. | | 2 3 добавляем число, недостающее до 100
Описание слайда:

Метод дополнения до 100 98*97=…. | | 2 3 добавляем число, недостающее до 100 2*3=6 умножаем эти числа Записываем в конце искомого числа ..06 98-3=95 97-2=95 Итого 9506

№ слайда 7 Метод дополнения до 50 462=(25-4)*100+42=2100+16=2116 532=(25+3)*100+32=2809
Описание слайда:

Метод дополнения до 50 462=(25-4)*100+42=2100+16=2116 532=(25+3)*100+32=2809

№ слайда 8   Как найти квадрат числа, оканчивающегося на 5?
Описание слайда:

  Как найти квадрат числа, оканчивающегося на 5?

№ слайда 9 Заключение В результате проведенных наблюдений удалось: 1.сформулировать 4 сп
Описание слайда:

Заключение В результате проведенных наблюдений удалось: 1.сформулировать 4 способа умножения двузначных чисел. 2.провести обучение приемам устных вычислений учащихся 5-6 классов. 3.определить уровень овладения навыками устного счета у учащихся 5-6 классов: тестировались 58 человек без ошибок- 44 человека.

№ слайда 10 Литература 1. Элективный курс "Приемы устного счета" Егорова О.В., фестиваль
Описание слайда:

Литература 1. Элективный курс "Приемы устного счета" Егорова О.В., фестиваль 1 сентября. 2. Катлер, Э. Система быстрого счета по Трахтенбергу. Катлер, Э., Мак–Шейн. 1967

Выберите курс повышения квалификации со скидкой 50%:

Автор
Дата добавления 23.01.2016
Раздел Математика
Подраздел Презентации
Просмотров164
Номер материала ДВ-370582
Получить свидетельство о публикации

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх