Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Начальные классы / Другие методич. материалы / Приложение к уроку математики_Секреты умножения_3класс
ВНИМАНИЮ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ: согласно Федеральному закону № 313-ФЗ все педагоги должны пройти обучение навыкам оказания первой помощи.

Дистанционный курс "Оказание первой помощи детям и взрослым" от проекта "Инфоурок" даёт Вам возможность привести свои знания в соответствие с требованиями закона и получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца (180 часов). Начало обучения новой группы: 26 апреля.

Подать заявку на курс
  • Начальные классы

Приложение к уроку математики_Секреты умножения_3класс

библиотека
материалов

Секреты быстрого умножения и деления


1. Умножение и деление на 5, 50, 500 и т. д.



Умножение на 5, 50, 500 и т. д. заменяется умножением на 10, 100,1000 и т. д. с последующим делением на 2 полученного произведения (или делением на 2 и умножением на 10, 100, 1000 и т. д.). (50 = 100: 2 и т.д.)


54*5=(54*10):2=540:2=270 (54*5 = (54:2)*10= 270).


Чтобы число разделить на 5,50, 500 и т. д., надо это число разделить на 10,100,1000 и т. д. и умножить на 2.


10800 : 50 = 10800:100*2 =216


10800 : 50 = 10800*2:100 =216



2. Умножение и деление на 25, 250, 2500 и т. д.



Умножение на 25, 250, 2500 и т. д. заменяется умножением на 100,1000,10000 и т. д. и полученный результат разделить на 4. (25 = 100: 4)


542*25=(542*100):4=13550 (248*25=248: 4*100 = 6200)


(если число делится на 4, то выполнение умножения не занимает времени, любой ученик может выполнить).


Чтобы выполнить деление числа на 25, 25,250,2500 и т. д. это число надо разделить на 100,1000,10000 и т.д. и умножить на 4


31200: 25 = 31200:100*4 = 1248.



3. Умножение и деление на 125, 1250, 12500 и т. д.



Умножение на 125, 1250 и т. д. заменяется умножением на 1000, 10000 и т. д. и полученное произведение нужно делить на 8. (125 = 1000: 8)


72*125=72*1000:8=9000


Если число делится на 8, то сначала выполним деление на 8 , а потом умножение на 1000,10000 и т. д.


48*125 = 48:8*1000 = 6000


Чтобы разделить число на 125, 1250 и т.д., надо это число разделить на 1000, 10000 и т. д. и умножить на 8.


7000: 125 = 7000:1000*8 = 56.



4. Умножение и деление на 75, 750 и т. д.



Чтобы число умножить на 75, 750и т. д. надо это число разделить на 4 и умножить на 300, 3000 и т.д. (75 = 300: 4)


48* 75 = 48:4*300 = 3600


Чтобы число разделить на 75,750 и т. д. надо это число разделить на 300, 3000 и т.д. и умножить на 4


7200: 75 = 7200: 300*4 = 96.



5.Умножение на 15, 150.



При умножении на 15, если число нечетное, умножают его на 10 и прибавляют половину полученного произведения:


23х15=23х(10+5)=230+115=345;


если же число четное, то поступаем еще проще — к числу прибавляем его половину и результат умножаем на 10:


18х15=(18+9)х10=27х10=270.


При умножении числа на 150 пользуемся тем же приемом и умножаем результат на 10, т.к.150=15х10:


24х150=((24+12)х10)х10=(36х10)х10=3600.


Точно так же быстро умножить двузначное число (особенно четное) на двузначное, оканчивающиеся на 5:


24*35 = 24*(30 +5) = 24*30+24:2*10 = 720+120=840.



6. Перемножение двузначных чисел, меньших, чем 20.



К одному из чисел надо прибавить количество единиц другого, эту сумму умножить на 10 и прибавить к ней произведение единиц данных чисел:


18х16=(18+6)х10+8х6= 240+48=288.



Описанным способом можно умножать двузначные числа, меньшие 20, а также числа, в которых одинаковое количество десятков: 23х24 = (23+4)х20+4х6=27х20+12=540+12=562.


Объяснение:


(10+a)*(10+b) = 100 + 10a + 10b + a*b = 10*(10+a+b) + a*b = 10*((10+a)+b) + a*b .



7.Умножение двузначного числа на 101.



Пожалуй, самое простое правило: припишите ваше число к самому себе. Умножение закончено.

Пример:

57 * 101 = 5757 57 --> 5757


Объяснение: (10a+b)*101 = 1010a + 101b = 1000a + 100b + 10a + b

Аналогично производят умножение трехзначных чисел на 1001, четырехзначных - на 10001 и т.п.



8. Умножение числа на 11.



Следует "раздвинуть" цифры числа, умножаемого на 11, и в образовавшийся промежуток вписать сумму этих цифр, причем если эта сумма больше 9, то, как при обычном сложении, следует единицу перенести в старший разряд.


Пример:

34 * 11 = 374, так как 3 + 4 = 7, семерку помещаем между тройкой и четверкой

68 * 11 = 748, так как 6 + 8 = 14, четверку помещаем между семеркой (шестерка плюс перенесенная единица) и восьмеркой


Объяснение:

10a+b - произвольное число, где a - число десятков, b - число единиц.


Имеем:

(10a+b)*11 = 10a*11 + b*11 = 110a + 11b = 100a + 10a + 10b + b = 100a + 10*(a+b) + b,

где мы имеем a сотен, a+b десятков и b единиц. т.е. результат содержит a*(a+1) сотен, два десятка и пять единиц.


43625*11


Составляем произведение: 5 единиц, 5+2=7 десятки, 2+6=8 сотни, 6+3=9 тысячи, 3+4=7 десятки тысяч, 4 сотни тысяч.


43625*11=479875.


Когда множимое заключается в пределах 1000 и 10000 (например, 7543), то можно применить следующий способ умножения на 11.Сначала разбить множимое 7543 на грани, по две цифры, затем найти произведение первой грани (75) слева на 11, как указано в умножении двузначного числа на 11. Полученное число (75*11=725) даст сотни произведения, так как умножали сотни множимого. Потом надо умножить на 11 вторую грань (43), получим единицы произведения: 43*11=473. Наконец, полученные произведения сложим: 825 сот. +473=82739. Следовательно, 7543*11=82739.


Рассмотрим ещё пример: 8324*11.


83`24; 83 сот. *11=913 сот.


24*11=264; 913 сот. +264=91564. Следовательно, 8324*11=91564.



9. Умножение на 22, 33, …, 99.


Чтобы двузначное число умножить 22,33, …,99, надо этот множитель представить в виде произведения однозначного числа на 11. Выполнить умножение сначала на однозначное число, а потом на 11:


15 *33= 15*3*11=45*11=495.



10. Умножение двузначных чисел на 111.



Сначала возьмём множимым такое двузначное число, сумма цифр которого меньше 10. Поясним на числовых примерах:


45*111.


Так как 111=100+10+1, то 45*111=45*(100+10+1). При умножении двузначного числа, сумма цифр которого меньше 10, на 111, надо в середину между цифрами вставить два раза сумму цифр (т.е. чисел, ими изображаемых) его десятков и единиц 4+5=9. 4500+450+45=4995. Следовательно, 45*111=4995. Когда сумма цифр двузначного множимого больше или равна 10, например 68*11, надо сложить цифры множимого (6+8) и в середину между цифрами 6 и 8 вставить 2 раза единицы полученной суммы. Наконец, к составленному числу 6448 прибавить 1100. Следовательно, 68*111=7548.



11. Умножение на 37.



При умножении числа на 37, если данное число кратно 3,его делят на 3 и умножают на 111.


27*37=(27:3)*(37*3)=9*111=999


Если же данное число не кратно 3, то из произведения вычитают 37 или к произведению прибавляют 37.


23*37=(24-1)*37=(24:3)*(37*3)-37=888-37=851.



12. Возведение в квадрат любого двузначного числа.



Если запомнить квадраты всех чисел от 1 до 25, то легко найти и квадрат любого двузначного числа, превышающего 25.


Для того чтобы найти квадрат любого двузначного числа, надо разность между этим числом и 25 умножить на 100 и к получившемуся произведению прибавить квадрат дополнения данного числа до 50 или квадрат избытка его над 50-ю.


Рассмотрим пример:


372=12*100+132=1200+169=1369


(М–25)*100+ (50-M) 2=100M-2500+2500–100M+M2=M2 .



13. Умножение чисел, близких к 100.



При увеличении (уменьшении) одного из множителей на несколько единиц умножаем полученное целое число и прибавленные (отнятые) единицы на другой множитель и из первого произведения вычитаем второе произведение (полученные произведения складываем)


98∙8=(100-2) ∙8=100∙8-2∙8=800-16=784.


Данный прием представления одного из сомножителей в виде разности позволяет легко умножать на 9, 99, 999.


Для этого достаточно умножить число на 10 (100, 1000) и из полученного целого числа вычесть число, которое умножали: 154х9=154х10-154=1540-154=1386.


Но еще проще ознакомить детей с правилом — «чтобы умножить число на 9 (99, 999)достаточно вычесть из этого числа число его десятков (сотен, тысяч), увеличенное на единицу, и к полученной разности приписать дополнение его цифры единиц до 10 (дополнение до 100 (1000) числа, образованного двумя (тремя) последними цифрами этого числа):


154х9=(154-16)х10+(10-4)=138х10+6=1380+6=1386



14. Умножение двузначных чисел, у которых сумма единиц равна 10.



Пусть даны два двузначных числа, у которых сумма равна 10:


М=10m + n, K=10a + 10 – n. Составим их произведение.


M * K= (10m+n) * (10a + 10 – n) =100am + 100m – 10mn + 10an + +10n – n2 = m * (a + 1) * 100 + n * (10a + 10 – n) – 10mn = (10m) * * (10 * (a + 1)) + n * (K – 10m).


Рассмотрим несколько примеров:


17 * 23= 10 * 30 + 7 * 13= 300 + 91= 391;


33 * 67= 30 * 70 + 3 * 37= 2100 + 111= 2211.



15 . Умножение на число, записанное одними девятками.



Для того чтобы найти произведение числа написанного одними девятками на число имеющее с ним одинаковое количество цифр надо от множителя отнять единицу и к получившемуся числу приписать другое число все цифры которого дополняют цифры указанного получившегося числа до 9.


8 * 9= 72;


46 * 99= 4554;


137 * 999= 136 863;


3562 * 9999= 35616438.


Наличие такого способа усматривается из следующего приёма решения приведённых примеров: 8 * 9= 8 * (10 – 1)= 80 – 8= 72,


46 * 99= 46 * (100 – 1)= 4600 – 54= 4554.



16. Возведение в квадрат числа, оканчивающееся на 5.



Число десятков умножаем на следующее число десятков и прибавляем 25.


15*15 = 225 = 10*20+ 25 ( или 1*2 и приписываем справа 25)


35*35 =30*40 +25= 1225 (3*4 и приписываем справа 25)


65*65 = 60*70+25=4225 (6*7 и приписываем справа 25)



оценить статью

Currently 0.00/5

Разделы

Дополнительные материалы (литература)

Другие статьи







Дистанционное обучение

Сайт разработан на базе "Классная Оценка"


Автор
Дата добавления 20.03.2016
Раздел Начальные классы
Подраздел Другие методич. материалы
Просмотров131
Номер материала ДВ-541042
Получить свидетельство о публикации

Идёт приём заявок на международный конкурс по математике "Весенний марафон" для учеников 1-11 классов и дошкольников

Уникальность конкурса в преимуществах для учителей и учеников:

1. Задания подходят для учеников с любым уровнем знаний;
2. Бесплатные наградные документы для учителей;
3. Невероятно низкий орг.взнос - всего 38 рублей;
4. Публикация рейтинга классов по итогам конкурса;
и многое другое...

Подайте заявку сейчас - https://urokimatematiki.ru


Выберите специальность, которую Вы хотите получить:

Обучение проходит дистанционно на сайте проекта "Инфоурок".
По итогам обучения слушателям выдаются печатные дипломы установленного образца.

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ КУРСОВ


"Инфоурок" приглашает всех педагогов и детей к участию в самой массовой интернет-олимпиаде «Весна 2017» с рекордно низкой оплатой за одного ученика - всего 45 рублей

В олимпиадах "Инфоурок" лучшие условия для учителей и учеников:

1. невероятно низкий размер орг.взноса — всего 58 рублей, из которых 13 рублей остаётся учителю на компенсацию расходов;
2. подходящие по сложности для большинства учеников задания;
3. призовой фонд 1.000.000 рублей для самых активных учителей;
4. официальные наградные документы для учителей бесплатно(от организатора - ООО "Инфоурок" - имеющего образовательную лицензию и свидетельство СМИ) - при участии от 10 учеников
5. бесплатный доступ ко всем видеоурокам проекта "Инфоурок";
6. легко подать заявку, не нужно отправлять ответы в бумажном виде;
7. родителям всех учеников - благодарственные письма от «Инфоурок».
и многое другое...

Подайте заявку сейчас - https://infourok.ru/konkurs

Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх