Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Начальные классы / Тесты / Тесты по математике 4 класс

Тесты по математике 4 класс



57 вебинаров для учителей на разные темы
ПЕРЕЙТИ к бесплатному просмотру
(заказ свидетельства о просмотре - только до 11 декабря)


  • Начальные классы

Поделитесь материалом с коллегами:

ест №1, за 1 четверть

Вариант I




1. Выберите правильную запись числа:

- Три тысячи восемьсот девять.

308

3809

3309


- Пятнадцать тысяч девятьсот сорок пять.

14945

15995

15945


- Сорок четыре тысяча пять.

45045

44005

4505



2. Выполните вычисления на сложение и вычитание в столбик и запишите ответы:

301 + 339 =

485 + 427 =

948 - 207 =

498 - 192 =

843 - 452 =



3. Решите примеры:

1 * 23 =

9 * 3 =

14 * 5 =

72 : 8 =

20 : 5 =

28 : 7 =

12 : 3 =



4. Решите задачу и подчеркните правильный ответ:

Бригада собирала 300 кг ягод за 6 дней. Сколько ягод она соберёт за 14 дней?

650

700

800




Вариант II




1. Выберите правильную запись числа:

- Двенадцать тысяч триста девятнадцать.

12319

1131

13399


- Пять тысяч три.

503

5013

5103


- Девятнадцать тысяч триста один.

1901

1930

18301



2. Выполните вычисления на сложение и вычитание в столбик и запишите ответы:

345 + 367 =

414 + 274 =

495 - 99 =

493 - 134 =

843 - 325 =



3. Решите примеры:

4 * 9 =

4 * 13 =

3 * 5 =

50 : 10 =

20 : 1 =

0 : 7 =

12 : 6 =



4. Решите задачу и подчеркните правильный ответ:

У Коли было 700 рублей. Он купил 9 тетрадей за 23 рубля и 7 блокнотов за 14 рубля. Сколько денег осталось у Коли?

650

700

800




Вариант III




1. Выберите правильную запись числа:

- Пятьдесят три тысячи сорок четыре.

53044

5044

53034


- Восемь тысяч четыреста восемь.

88408

8048

8448


- Две тысячи триста сорок девять.

3349

2348

239

2. Выполните вычисления на сложение и вычитание в столбик и запишите ответы:

473 + 367 =

414 + 274 =

734 - 499 =

643 - 412 =

873 - 443 =



3. Решите примеры:

4 * 8 =

2 * 13 =

8 * 5 =

81 : 9 =

20 : 4 =

18 : 6 =

12 : 2 =



4. Решите примеры на умножение:

4 * 8 =

2 * 13 =

8 * 5 =

81 : 9 =

20 : 4 =

18 : 6 =

12 : 2 =





Тест №2, за 1 четверть

Вариант I




1. Решите примеры на умножение и запишите ответы рядом с примерами:

4 * 858 =

2 * 2963 =

8 * 549 =



2. Решите примеры на деление:

2853 : 3 =

3954 : 2 =

4590 : 5 =



3. Реши задачу:

Машина проехала 240 километров за 4 часа. С какой скоростью она ехала?


4. Реши задачу:

Мастер делает 18 деталей за 1 час. Сколько деталей он сделает за 8 часов? А за 3 рабочих дня по 8 часов в каждом?



Вариант II




1. Решите примеры на умножение и запишите ответы рядом с примерами:

7 * 525 =

9 * 7324 =

3 * 667 =



2. Решите примеры на деление и запишите ответы рядом с примером:

1374 : 3 =

4432 : 2 =

8760 : 5 =



3. Реши задачу:

Портной сшил 48 варежек за 3 дня. Сколько варежек он сошьет за 5 дней?


4. Реши задачу:

Третий класс собрал 36 кг ягод. 4 класс собрал 45 кг. Весь урожай разложили по ящикам. Сколько ящиков понадобилось, если в каждый ящик вмещается по 9 кг ягод?



Вариант III




1. Решите примеры на умножение и запишите ответы рядом с примерами:

4 * 523 =

6 * 7554 =

8 * 665 =



2. Решите примеры на деление:

1899 : 3 =

2348 : 2 =

9475 : 5 =




3. Реши задачу:

Портной сшил 48 варежек за 3 дня. Сколько варежек он сошьет за 5 дней?


4. Реши задачу:

Третий класс собрал 36 кг ягод. 4 класс собрал 45 кг. Весь урожай разложили по ящикам. Сколько ящиков понадобилось, если в каждый ящик вмещается по 9 кг ягод?

Тест №3 за 3 четверть

Вариант I




1. Решите примеры и запишите ответы:

3 648 : ( 9 - 3 ) + 2 238 * 4 =

3 590 : 5 - 2 594 + 4 * 539 =

7 * ( 456 - 76 ) + 5 964 : 7 =




2. Решите уравнения и запишите ответ ниже:

1 568 : 2 = Y - 852

X =

Y =



3. Решите задачу и запишите ответ ниже:

Из поля вывозили урожай. Каждая машина вывозит по 5 тонн овощей за 1 рейс. В день одна машина делает 6 рейсов. В поле всего работают 4 машины. Сколько всего овощей они вывезут за 7 дней?
Ответ: _______


4. Посмотрите внимательно на рисунок и выпишите:

hello_html_b546c87.jpg

1. Номера прямоугольных треугольников: _______
2. Номера тупоугольных треугольников: _______
3. Номера остроугольных треугольников: _______



5. Вычислите периметры и площади фигур и общую площадь фигуры и запишите данные ниже:

hello_html_b546c87.jpg

Периметр 2 фигуры =

Периметр 1 фигуры =

Площадь 1 фигуры =

Площадь 2 фигуры =

Площадь 3 фигуры =

Общая площадь =






Вариант II




1. Решите примеры и запишите ответы:

1 548 : ( 12 - 4 ) + 429 * 9 =

8 232 : 4 - 1 953 + 6 * 586 =

3 * ( 459 - 276 ) + 6 738 : 6 =




2. Решите уравнения и запишите ответ ниже:

1 993 : 3 = Y - 3 495

X =

Y =




3. Решите задачу и запишите ответ ниже:

Бригада рабочих собирала урожай в саду. Каждый рабочий в среднем собирает 350 кг овощей в день. В бригаде всего 8 рабочих. Сколько урожая они соберут за 4 дня?
Ответ: _______


4. Посмотрите внимательно на рисунок и выпишите:

hello_html_b546c87.jpg

1. Номера прямоугольных треугольников: _______
2. Номера тупоугольных треугольников: _______
3. Номера остроугольных треугольников: _______


5. Вычислите периметры и площади фигур и общую площадь фигуры и запишите данные ниже:

hello_html_b546c87.jpg

Периметр 2 фигуры =

Периметр 1 фигуры =

Площадь 1 фигуры =

Площадь 2 фигуры =

Площадь 3 фигуры =

Общая площадь =






Вариант III




1. Решите примеры и запишите ответы:

4 485 : (1 + 4) + 3 023 * 5 =

6 816 : 6 - 1 038 + 4 * 391 =

7 * ( 311 - 82 ) + 5 432 : 2 =




2. Решите уравнения и запишите ответ ниже:

2 868 : 6 = Y - 2 565

X =

Y =




3. Решите задачу и запиши ответ ниже:

Школьники собирали в саду ягоды. Один ученик собирает за день 12 кг малины. Сколько ягод соберёт весь класс за 5 дней, если в классе всего 9 учеников?
Ответ: _______


4. Посмотрите внимательно на рисунок и выпишите:

hello_html_b546c87.jpg

1. Номера прямоугольных треугольников: _______
2. Номера тупоугольных треугольников: _______
3. Номера остроугольных треугольников: _______


5. Вычисли периметры и площади фигур и общую площадь фигуры и запиши данные ниже:

hello_html_b546c87.jpg

Периметр 2 фигуры =

Периметр 1 фигуры =

Площадь 1 фигуры =

Площадь 2 фигуры =

Площадь 3 фигуры =

Общая площадь =






Тест №4 за 3 четверть

Вариант I




1. Решите пример на умножение и запиши ответ рядом с примером:

530 * 23 =

308 * 50 =

89 * 24 =



2. Решите пример на деление и запиши ответ рядом с примером::

5600 : 80 =

483 : 3 =

1380 : 46 =



3. Решите задачу и запиши ответ:

Масс грузового автомобиля 4 тонны 540 кг. Легковой автомобиль легче него на 3 230 кг. Сколько весят 4 легковых автомобиля?


4. Решите задачу и запишите ответ ниже:

Два автомобиля выехали из двух городов на встречу друг друга. Расстояние между городами равно 880 км. Встретились они через 8 часов. Какая скорость первого автомобиля, если скорость второго равна 60 км/час?
Ответ: _______


5. Найдите значение выражений:

20 697 - ( 4 523 * 2 + 3200 : 5 ) =



Вариант II




1. Решите пример на умножение и запиши ответ рядом с примером:

487 * 18 =

388 * 70 =

27 * 34 =



2. Решите пример на деление и запиши ответ рядом с примером::

3200 : 80 =

4830 : 3 =

2480 : 80 =



3. Решите задачу и запиши ответ:

Мастер сделал за 12 дней 1440 деталей. Ученик делает в день на 40 деталей меньше. За сколько дней ученик сделает столько же деталей?


4. Решите задачу и запишите ответ ниже:

Два бегуна одновременно побежали на встречу друг друга из разных городов. Расстояние между городами равно 66 км. Встретились они через 3 часа. С какой скоростью бежал первый бегун, если скорость второго была 12 км/час?

Ответ: _______


5. Найдите значение выражений:

19 697 - (6 451 * 2 + 3208 : 2 ) =



Вариант III




1. Решите пример на умножение и запиши ответ рядом с примером:

230 * 49 =

596 * 60 =

48 * 28 =



2. Решите пример на деление и запиши ответ рядом с примером::

960 : 80 =

910 : 3 =

368 : 46 =



3. Решите задачу и запиши ответ:

Масса телевизора 9 кг 600 грамм. Музыкальный центр весит в 3 раза меньше. Сколько весят 15 музыкальных центров?


4. Решите задачу и запиши ответ ниже:

Два мальчика из разных концов города вышли одновременно на встречу друг другу. Вначале расстояние между ними было 36 км. Встретились они через 4 часа. С какой скоростью двигался первый мальчик, если скорость второго была равна 5 км/час?
Ответ: _______


5. Найдите значение выражений:

33 697 - (3 451 * 6 + 4 956 : 4 ) =





Тесты №4, 4 четверть

Вариант I




1. Выполните деление и запишите ответ рядом с примером:

32 982 : 478 =

388 512 : 852 =

557 973 : 741 =

2. Выполните умножение:

267 * 543 =

667 * 526 =

678 * 159 =



3. Решите задачу и запишите ответ:

Кафе работает с 9 утра до 10 вечера с перерывом с 13 до 14. Сколько часов работает кафе?
Ответ: ______
 


4. Решите задачу и запиши правильный ответ:

Поезд проехал 210 км за 3 часа. С какой скоростью ехал поезд?
Ответ: ______
 



Вариант II




1. Выполните деление и запишите ответ рядом с примером:

249 426 : 447 =

147 626 : 225 =

247 420 : 445 =

2. Выполните умножение:

819 * 178 =

552 * 456 =

227 * 159 =



3. Решите задачу и запишите ответ:

Занятия кружка начались в 13.50 и закончились в 15.15. Сколько минут продолжались занятия кружка?
Ответ: ______
 


4. Решите задачу и запиши правильный ответ:

Велосипедист проехал 72 км за 4 часа. С какой скоростью ехал велосипедист?
Ответ: ______
 



Вариант III




1. Выполните деление и запишите ответ рядом с примером:

407 256 : 852 =

148 295 : 665 =

248 310 : 558 =

2. Выполните умножение:

684 * 178 =

656 * 563 =

347 * 876 =



3. Решите задачу и запишите ответ:

Тренировка лыжников началась в 16.45 и закончилась через 1 час 45 минут. Во сколько закончилась тренировка лыжников?
Ответ: ______
 


4. Решите задачу и запиши правильный ответ:

Пешеход прошел 24 км за 4 часа. С какой скоростью шел пешеход?
Ответ: ______
 



Тест №5 за 4 четверть

Вариант I




1. Решите пример и запишите ответы рядом с примерами:

23 618 - 827 =

733 * 65 =

388 512 : 852 =



2. Найди значения выражений и запишите ответ рядом с примером:

298 + 5600 : 70 - 32 * 40 =
( 56 651 - 23 665 ) : 4 - 56 * 18 =


3. Решите задачу:

Площадь прямоугольного участка земли равна 128 880 м2. Ширина участка равна 230 метров. Чему равна длина участка? Подчеркни правильный ответ.

57

580

590



4. Решите уравнение и отметьте правильный ответ:

89 * Х = 6230

75

90

65



Вариант II




1. Решите пример и запишите ответы рядом с примерами:

33 568 - 297 =

778 * 87 =

249 426 : 447 =



2. Найди значения выражений и запишите ответ рядом с примером:

219 + 4900 : 70 - 29 * 50 =
( 1 248 + 44 560 ) : 4 - 15 * 34 =


3. Решите задачу:

Площадь прямоугольного участка земли равна 382 500 м2. Ширина участка равна 850 метров. Чему равна длина участка? Подчеркни правильный ответ.

450

460

470



4. Решите уравнение и отметьте правильный ответ:

85 * Х = 5100

80

60

65



Вариант III




1. Решите пример и запишите ответы рядом с примерами:

12 618 - 827 =

612 * 35 =

28 072 : 121 =




2. Найди значения выражений и запишите ответ рядом с примером:

56 + 1800 : 90 + 23 * 80 =
( 16 640 + 44 560 ) : 4 - 77 * 14 =


3. Решите задачу:

Площадь прямоугольного участка земли равна 429 200 м2. Ширина участка равна 740 метров. Чему равна длина участка? Подчеркни правильный ответ.

570

580

590



4. Решите уравнение и отметьте правильный ответ:

52 * Y = 4680

80

95

85




57 вебинаров для учителей на разные темы
ПЕРЕЙТИ к бесплатному просмотру
(заказ свидетельства о просмотре - только до 11 декабря)


Автор
Дата добавления 05.11.2016
Раздел Начальные классы
Подраздел Тесты
Просмотров13
Номер материала ДБ-322889
Получить свидетельство о публикации
Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх