Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Математика / Презентации / Устный счет по математике
ВНИМАНИЮ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ: согласно Федеральному закону № 313-ФЗ все педагоги должны пройти обучение навыкам оказания первой помощи.

Дистанционный курс "Оказание первой помощи детям и взрослым" от проекта "Инфоурок" даёт Вам возможность привести свои знания в соответствие с требованиями закона и получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца (180 часов). Начало обучения новой группы: 24 мая.

Подать заявку на курс
  • Математика

Устный счет по математике

библиотека
материалов
Главная Вычитание сложение Вычисления Деление Умножение Квадратные уравнения...
1 820-152= 2 275-186= 3 760-186= 4 544-73= 5 758-195= 6 568-19= 7 608-136= 8...
Сложение 1 21+52= 2 393+446= 3 938+388= 4 183+350= 5 895+308= 6 162+164= 7 79...
Вычисления СЮДА 14+45= 22*20= 816+355-195= 816-148= 440:22= 271+546-135= 386...
10 1

Описание презентации по отдельным слайдам:

№ слайда 1 Главная Вычитание сложение Вычисления Деление Умножение Квадратные уравнения
Описание слайда:

Главная Вычитание сложение Вычисления Деление Умножение Квадратные уравнения Дроби Десятичные дроби Устный счет

№ слайда 2 1 820-152= 2 275-186= 3 760-186= 4 544-73= 5 758-195= 6 568-19= 7 608-136= 8
Описание слайда:

1 820-152= 2 275-186= 3 760-186= 4 544-73= 5 758-195= 6 568-19= 7 608-136= 8 691-172= 9 885-19= 10 356-174= 11 283-193= 12 340-53= 13 644-34= 14 782-105= 15 789-31= 16 617-185= 17 850-77= 18 506-194= 19 298-152= 20 866-164= вычитание СЮДА

№ слайда 3 Сложение 1 21+52= 2 393+446= 3 938+388= 4 183+350= 5 895+308= 6 162+164= 7 79
Описание слайда:

Сложение 1 21+52= 2 393+446= 3 938+388= 4 183+350= 5 895+308= 6 162+164= 7 791+729= 8 1019+264= 9 530+594= 10 795+770= 11 710+308= 12 564+981= 13 306+176= 14 127+816= 15 362+839= 16 693+248= 17 677+713= 18 572+744= 19 492+424= 20 859+702= СЮДА

№ слайда 4 Вычисления СЮДА 14+45= 22*20= 816+355-195= 816-148= 440:22= 271+546-135= 386
Описание слайда:

Вычисления СЮДА 14+45= 22*20= 816+355-195= 816-148= 440:22= 271+546-135= 386+439= 19*21= 756+443-323= 271-182= 399:19= 931+381= 26*22= 756-182= 572:26= 23*20= 176+343= 540-69= 460:23= 258-123= 540+386-361=

№ слайда 5
Описание слайда:

№ слайда 6
Описание слайда:

№ слайда 7
Описание слайда:

№ слайда 8
Описание слайда:

№ слайда 9
Описание слайда:

№ слайда 10
Описание слайда:

Краткое описание документа:

В связи с введением обязательного ОГЭ  и ЕГЭ по математике  возникает необходимость научить учащихся основного звена и даже учащихся старших классов, решать качественно задачи базового уровня. Важность формирования прочных вычислительных навыков учащихся осознают все участники процесса обучения, особенно после отмены тестовой части. Отработку вычислительных навыков можно осуществлять с помощью устных упражнений. Устные упражнения можно легко составить с помошью генератора заданий. 

Сюда выкладываю презентацию, задания которой составлены генератором заданий устных вычислений

Автор
Дата добавления 03.02.2015
Раздел Математика
Подраздел Презентации
Просмотров294
Номер материала 362463
Получить свидетельство о публикации

Выберите специальность, которую Вы хотите получить:

Обучение проходит дистанционно на сайте проекта "Инфоурок".
По итогам обучения слушателям выдаются печатные дипломы установленного образца.

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ КУРСОВ

Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх