Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Математика / Конспекты / Урок математики по теме « Отработка вычислительных навыков умножения и деления».

Урок математики по теме « Отработка вычислительных навыков умножения и деления».

  • Математика

Поделитесь материалом с коллегами:

Урок математики в 8 классе

Тема урока: « Отработка вычислительных навыков умножения и деления».

Цель урока: закрепить изученные случаи табличного умножения; закрепить взаимосвязь компонент и результатов действий умножения и деления; развивать умения решать уравнения; развивать умения решать выражения со скобками; развивать самостоятельность при оценивании результатов своих действий, контролировать самого себя, находить и исправлять собственные ошибки.

Оборудование: карточки, наглядный материал.

Ход урока.

1.Организационный момент.



Начинается урок.
Он пойдет ребятам впрок.
Постарайтесь всё понять.
И всё правильно считать.
Улыбнитесь все друг другу.
И садитесь по местам.

2. Актуализация знаний.

А) 123 * 4 = ?

Давайте вспомним, как называются компоненты при умножении? (множимое, множитель, произведение)

Б) 256 : 4 = ?

А как называются компоненты при делении? (делимое, делитель, частное).

В) Математическая цепочка.

9 * 3 * 6 : 2 : 9 * 4 : 12 * 5 *3 : 9 * 7 * 3 = 105

Итог. Ребята, что мы с вами повторили?

3. Сообщение темы и цели урока.

4. Работа по теме урока.

А) Найти неизвестное.

Х : 14 =239

54 * Х = 4698

Б) Решить примеры.

(153096 +267744) : 12 =

12274 :34 + 1357 * 27 =

В) Задача.

Бригада в первую неделю работала на уборке картошки, и собрали 6864 кг. картофеля, вторую неделю собирала яблоки и собрала 6400 кг. Сколько нужно мешков под картошку и ящиков под яблоки, если известно, что в один мешок входит 18 кг картофеля, а в ящик 25 кг. яблок. Чего нужно больше, мешков или ящиков и на сколько?

Собрали

вес

Входит в одну тару

Количество тары

картошка

6864кг.

48кг.

?

яблоки

6400кг.

28кг.

?



«Каждому своё». (сам. раб.)



49728 : 24 + 18959 = 10560 : 15 =

68838 :11 + 10974 : 31 = 47880 : 14 =

38200 * 26 – 484610 : 14= 356 * 23 =

847769 : 13 – 328125 :21 = 195 * 47=

5. Итог урока.

По какой теме работали?

Чем занимались на уроке?

Выставление оценок.

6. Домашнее задание:

1 гр. ( 176318 – 159886) : 52 =

(12834 * 26 – 317850) : 26=

2 гр. 25870 : 5 =

386 * 23 – 234=











Выберите курс повышения квалификации со скидкой 50%:

Автор
Дата добавления 26.09.2015
Раздел Математика
Подраздел Конспекты
Просмотров168
Номер материала ДВ-010707
Получить свидетельство о публикации

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх