Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Математика / Конспекты / Урок Умножение и деление натуральных чисел

Урок Умножение и деление натуральных чисел


  • Математика

Поделитесь материалом с коллегами:














Умножение и деление натуральных чисел






Урок разработан и проведен
учителем математики I категории
МОУ «СОШ № 1 г. Онеги»
Лучинской Натальей Викторовной.




Цель урока: Обеспечить в ходе урока обобщение и систематизацию знаний по теме «Десятичные дроби» умножение и деление.


Задачи урока:

  1. Повторить и закрепить действия с натуральными числами (умножение и деление)

  2. Развивать у учащихся умение излагать свои мысли, правильно называть компоненты при умножении и делении

  3. Воспитывать у учащихся дружеские отношения в классе, развивать интерес к математике

Этапы урока:

I Организационный момент

II Устная работа


а) 16*10 800:25

+190 *30

-200 -510

:5 :10

*7 *2

? ?


б) Во сколько раз груз в 75 кг тяжелее груза в 15 кг?

в) Ленту длиной 48 см разделили пополам. Какова длина каждой части ленты?

г) Округли до сотен:

386; 121; 217;

452; 537; 444.

д) Что называется координатной прямой? Координатой точки?

hello_html_m658399d2.gif


hello_html_m2a7690f7.gif



Назвать координаты точек А; В


III Проверка домашнего задания

IV Работа в классе

Дидактический материал «Математика 5» Дорофеев Г. В., издательство «Просвещение».

Страница 21, задание № 3 (1, 4);

Страница 24, задание № 1 (1, 2, 4);

№ 217 из учебника (задача)

В целях самопроверки заготовлены ключи с ответами.

а) Учащиеся работают у доски под контролем учителя;

б) Учащиеся работают на местах (самоконтроль по ключам)


Страница 21, задание № 3 (1, 4):

1) 4)

а) 123 * 8 = 984 а) 248 * 17 = 4 216

б) 265 * 7 = 1 855 б) 6127 * 33 = 202 191

в) 647 * 6 = 3 882 в) 91 * 214 = 19 474

г) 891*4 = 3 564 г) 7163 * 18 = 128 934




Страница 24, задание № 1 (1, 2, 4):

1) 2)

а) 1 012 : 4 = 253 а) 2 816 : 11 = 256

б) 1 145 : 5 = 229 б) 6 168 : 12 = 514

в) 788 : 4 = 197 в) 7 059 : 13 = 543

4)

а) 72 240 : 112 = 645

б) 44 422 : 133 = 334

в)36 465 : 221 = 165

V Итог урока:
всего: 21 человек, «5» – 9 человек, «4» – 10 человек

VI Домашнее задание


Автор
Дата добавления 03.11.2015
Раздел Математика
Подраздел Конспекты
Просмотров169
Номер материала ДВ-117860
Получить свидетельство о публикации


Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх